INNOVACION DIGITAL Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 41
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOVACION DIGITAL Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
CIF B34255646
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de los centros de llamadas
Fecha de Constitución 28/09/2011
Nombres Anteriores
- JAZTURTEL SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único KONECTA BTO SL
Propietario ROCKET HALL SL
VINCULACIONES DE INNOVACION DIGITAL Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVACION DIGITAL Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barrio Rivas Jesus Vidal | Representante | 04/01/2021 | 05/11/2021 |
Barrio Rivas Jesus Vidal | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2021 | 05/11/2021 |
Barrios Alconada Pedro | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2021 | 05/11/2021 |
Castel Hernandez Jaime Carlos | Apoderado | 04/01/2021 | 05/11/2021 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2016 | 05/11/2021 |
Fernandez De Valderrama Altable Javier | Apoderado Mancomunado | 08/07/2014 | 05/11/2021 |
Fernandez Mateos Sergio | Apoderado | 04/01/2021 | 05/11/2021 |
Gonzalez Canton Maria Milagros | Apoderado | 08/10/2012 | 05/11/2021 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 17/10/2016 | 05/11/2021 |
Herrezuelo Cabeza Jose Luis | Apoderado Mancomunado | 08/07/2014 | 05/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNOVACION DIGITAL Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 139, S 8, H M 622294, I/A 16 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 139, S 8, H M 622294, I/A 16 (05/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-218-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 139, S 8, H M 622294, I/A 15 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
- C/ SERRANO, NUMERO 41 PLANTA 2ª (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 14 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 14 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 13 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 13 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 13 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 12 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34591 , F 136, S 8, H M 622294, I/A 12 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-235-28