INNOVA PROYECTOS E INVERSIONES DE BIOENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Montoto, 107
Código Postal 41007
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOVA PROYECTOS E INVERSIONES DE BIOENERGIA SL
CIF B91880757
Capital Social 134000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 21/05/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNOVA PROYECTOS E INVERSIONES DE BIOENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVA PROYECTOS E INVERSIONES DE BIOENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Yañez Garcia Monge Antonio | Liquidador Unico | 05/06/2015 | 21/02/2017 |
Diaz Medina Antonio | Administrador Unico | 18/06/2012 | 05/06/2015 |
Exposito Perez Juan Carlos | Presidente | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Exposito Perez Juan Carlos | Consejero | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Garcia Ruz Cristobal | Vicepresidente | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Garcia Ruz Cristobal | Consejero | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Lebron Parejo Jose David | Secretario | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Lebron Parejo Jose David | Consejero Delegado Solidario | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Lebron Parejo Jose David | Consejero | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
Martos Soto Maria Jose | Consejero | 02/10/2010 | 18/06/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNOVA PROYECTOS E INVERSIONES DE BIOENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 111, S 8, H SE 87375, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 111, S 8, H SE 87375, I/A 6 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
- Otras modificaciones estatutarias: 24. DISOLUCION.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 5 (05/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-41
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5284 , F 110, S 8, H SE 87375, I/A 4 (18/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-231-41