INNOGOURMET SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cristobal Perez Pastor, 31
Código Postal 02004
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOGOURMET SL
CIF B02532521
Capital Social 6100.0 Euros
Actividad Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados
Fecha de Constitución 27/09/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNOGOURMET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOGOURMET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Garcia Lucas | Administrador Unico | 05/02/2019 | 03/01/2024 |
Castro Garcia Lucas | Liquidador | 03/01/2024 | 03/01/2024 |
Castro Garcia Lucas | Administrador Solidario | 04/10/2012 | 05/02/2019 |
Lorente Bernad Juan Manuel | Administrador Solidario | 04/10/2012 | 05/02/2019 |
ACTOS BORME DE INNOGOURMET SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 5 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 5 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 5 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 5 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 4 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-02
- C/ CRISTOBAL PEREZ PASTOR 31 BAJO (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 47, S 8, H AB 22895, I/A 3 (22/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-61-02
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.100,00 | Euros |
Porcentaje: | 96,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 46, S 8, H AB 22895, I/A 2 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 922, L 686, F 45, S 8, H AB 22895, I/A 1 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-199-02