INNOAH SERVICIOS MEDICOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle La Maso, 38
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOAH SERVICIOS MEDICOS SL
CIF B86340635
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Actividades de medicina especializada
Fecha de Constitución 22/11/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNOAH SERVICIOS MEDICOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOAH SERVICIOS MEDICOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Melendi Montes Jose | Apoderado | 30/03/2012 | 18/06/2020 |
Melendi Montes Jose | Apoderado | 13/03/2014 | 18/06/2020 |
Rodriguez Hernandez Jose Enrique | Administrador Unico | 23/11/2011 | 18/06/2020 |
Rodriguez Hernandez Jose Enrique | Liquidador | 18/06/2020 | 18/06/2020 |
Rodriguez Hernandez Jose Enrique | Socio Unico | 23/11/2011 | 20/03/2014 |
ACTOS BORME DE INNOAH SERVICIOS MEDICOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 5, S 8, H M 528831, I/A 7 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 5, S 8, H M 528831, I/A 7 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 5, S 8, H M 528831, I/A 7 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 5, S 8, H M 528831, I/A 7 (18/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-121-28
- C/ LA MASO 38 - HOSPITAL RUBER INTERNACIONAL, SERV (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 5, S 8, H M 528831, I/A 6 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-28
- Otras modificaciones estatutarias: 9.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 5, S 8, H M 528831, I/A 5 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 4, S 8, H M 528831, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-60-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 3, S 8, H M 528831, I/A 3 (13/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-56-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 2, S 8, H M 528831, I/A 2 (30/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29381 , F 1, S 8, H M 528831, I/A 1 (23/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-230-28