INNERWORKINGS IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Claris, 165
Código Postal 08037
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNERWORKINGS IBERICA SL
CIF B65420515
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 20/09/2010
Nombres Anteriores
- PRODUCTIONS GRAPHICS IBERIA SL
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE INNERWORKINGS IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNERWORKINGS IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Giay Mabel Esther | Apoderado Solidario | 18/06/2021 | 25/05/2023 |
Andrea Hynes | Apoderado Solidario | 19/12/2019 | 25/05/2023 |
Christa Mary Buffa | Consejero | 11/04/2019 | 25/05/2023 |
Christa Mary Buffa | Secretario | 11/04/2019 | 25/05/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 18/06/2021 | 25/05/2023 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 25/05/2023 | 25/05/2023 |
Garcia Alonso Maria Teresa | Apoderado Solidario | 18/06/2021 | 25/05/2023 |
Gomez Acebo Calonje Pablo | Apoderado Solidario | 18/06/2021 | 25/05/2023 |
IVC OUTSOURCING CVI SL | Apoderado Solidario | 16/09/2021 | 25/05/2023 |
Peter John Drydon | Consejero | 15/11/2021 | 25/05/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNERWORKINGS IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 18, S 8, H B 402368, I/A 29 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-105-08
- CAMBIO DE SOCIO UNICO DE LA SOCIEDAD.NUEVO SOCIO:HH PRINT MANAGEMENT SPAIN S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 18, S 8, H B 402368, I/A 28 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 18, S 8, H B 402368, I/A 27 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 17, S 8, H B 402368, I/A 26 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 17, S 8, H B 402368, I/A 25 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-103-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 17, S 8, H B 402368, I/A 24 (27/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 17, S 8, H B 402368, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 17, S 8, H B 402368, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 16, S 8, H B 402368, I/A 22 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46408 , F 16, S 8, H B 402368, I/A 22 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-08