INNEO TORRES INVESTMENTS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 12
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNEO TORRES INVESTMENTS SL
CIF B86222973
Capital Social 9500.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 05/05/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNEO TORRES INVESTMENTS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNEO TORRES INVESTMENTS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon De Goyeneche Pablo | Apoderado | 12/06/2015 | 15/12/2022 |
Coca Prat Miguel | Representante | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Diez Cornejo Alfonso | Apoderado Solidario | 27/05/2011 | 15/12/2022 |
INNEO TORRES SL | Liquidador | 15/12/2022 | 15/12/2022 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Apoderado Solidario | 27/05/2011 | 15/12/2022 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Administrador Unico | 18/12/2015 | 15/12/2022 |
Jimeno Chueca Jose Emilio | Apoderado Solidario | 27/05/2011 | 15/12/2022 |
Diez Cornejo Alfonso | Consejero | 27/05/2011 | 18/12/2015 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Secretario | 27/05/2011 | 18/12/2015 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Consejero | 27/05/2011 | 18/12/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNEO TORRES INVESTMENTS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-242-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 5 (18/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 172, S 8, H M 519727, I/A 4 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 171, S 8, H M 519727, I/A 2 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28862 , F 169, S 8, H M 519727, I/A 1 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28