INNEO MANAGEMENT TEAM SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Orense, 12
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNEO MANAGEMENT TEAM SL
CIF B86053550
Capital Social 3900.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 15/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNEO MANAGEMENT TEAM SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNEO MANAGEMENT TEAM SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Calderon De Goyeneche Pablo | Apoderado | 25/04/2016 | 20/04/2023 |
Coca Prat Miguel | Representante | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
Diez Cornejo Alfonso | Apoderado | 26/11/2010 | 20/04/2023 |
INNEO TORRES SL | Liquidador | 20/04/2023 | 20/04/2023 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Apoderado | 26/11/2010 | 20/04/2023 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Administrador Unico | 11/04/2016 | 20/04/2023 |
Diez Cornejo Alfonso | Secretario | 26/11/2010 | 28/03/2016 |
Diez Cornejo Alfonso | Consejero | 26/11/2010 | 28/03/2016 |
Garcia Acon Carlos | Consejero | 26/11/2010 | 28/03/2016 |
Jimeno Alonso Jorge Enrique | Presidente | 26/11/2010 | 28/03/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INNEO MANAGEMENT TEAM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 7, S 8, H M 509800, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 7, S 8, H M 509800, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 7, S 8, H M 509800, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 7, S 8, H M 509800, I/A 6 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 7, S 8, H M 509800, I/A 5 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 6, S 8, H M 509800, I/A 4 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 6, S 8, H M 509800, I/A 4 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 6, S 8, H M 509800, I/A 3 (28/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-63-28
Capital Anterior: | 3.018,00 | Euros |
Aumento de capital: | 882,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 29,22 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 5, S 8, H M 509800, I/A 2 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-112-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28305 , F 1, S 8, H M 509800, I/A 1 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-28