INMUEBLES Y TERRENOS SA - EXTINGUIDA
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social INMUEBLES Y TERRENOS SA
CIF A64514656
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Página Web www.inmueblesyterrenossa.es
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMUEBLES Y TERRENOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES Y TERRENOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agenjo Bosch Ramon | Consejero | 08/11/2010 | 24/11/2017 |
Agenjo Bosch Ramon | Consejero | 02/08/2016 | 24/11/2017 |
Agenjo Bosch Ramon | Consejero | 31/07/2013 | 24/11/2017 |
Armadas Bosch Ramon | Consejero | 08/11/2010 | 24/11/2017 |
Armadas Bosch Ramon | Consejero | 02/08/2016 | 24/11/2017 |
Armadas Bosch Ramon | Consejero | 31/07/2013 | 24/11/2017 |
August Oetker | Consejero | 08/11/2010 | 24/11/2017 |
August Oetker | Consejero | 02/08/2016 | 24/11/2017 |
August Oetker | Consejero | 31/07/2013 | 24/11/2017 |
Baroja Rieu Raimundo | Consejero | 08/11/2010 | 24/11/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMUEBLES Y TERRENOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 56, S 8, H B 12659, I/A 50 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-08
- CAMBIO DE ACCIONISTA UNICO,SIENDO EL NUEVO UNICO ACCIONISTA: COMPAÑIA CERVECERA DAMM SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 56, S 8, H B 12659, I/A 49 (24/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-64-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 55, S 8, H B 12659, I/A 48 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-08
- Creación de la página web corporativa: www.inmueblesyterrenossa.es
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 55, S 8, H B 12659, I/A 47 (02/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-236-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 55, S 8, H B 12659, I/A 46 (02/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Apoderado
Director General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 55, S 8, H B 12659, I/A 45 (19/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-08
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 54, S 8, H B 12659, I/A 44 (27/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 54, S 8, H B 12659, I/A 43 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 54, S 8, H B 12659, I/A 43 (24/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35451 , F 53, S 8, H B 12659, I/A 42 (31/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-149-08