INMUEBLES Y ACCESOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INMUEBLES Y ACCESOS SA
CIF A08460180
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMUEBLES Y ACCESOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES Y ACCESOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Foncillas Pique Pilar | Consejero | 16/08/2010 | 03/01/2013 |
Foncillas Pique Pilar | Secretario | 03/01/2013 | |
Gil Sanchez Luis Manuel | Consejero | 16/08/2010 | 03/01/2013 |
Nadal Claret Eduardo | Consejero | 16/08/2010 | 03/01/2013 |
Nadal Claret Eduardo | Presidente | 03/01/2013 | |
Nadal Claret Eduardo | Liquidador | 03/01/2013 | 03/01/2013 |
ACTOS BORME DE INMUEBLES Y ACCESOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 51, S 8, H B 68730, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 51, S 8, H B 68730, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 51, S 8, H B 68730, I/A 16 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-7-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-180-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40505 , F 51, S 8, H B 68730, I/A 15 (16/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-165-08