INMUEBLES VILLAMORENA REAL SL - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INMUEBLES VILLAMORENA REAL SL
CIF B58357872
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INMUEBLES VILLAMORENA REAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES VILLAMORENA REAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fabregat Ricart Enrique | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 19/02/2016 |
Trenor Lowenstein Jose Maria | Administrador Solidario | 01/08/2011 | 19/02/2016 |
Fabregat Ricart Enrique | Administrador | 01/08/2011 | |
Trenor Suarez De Lezo Jose Maria | Administrador | 01/08/2011 |
ACTOS BORME DE INMUEBLES VILLAMORENA REAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26806 , F 186, S 8, H B 108460, I/A 9 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26806 , F 186, S 8, H B 108460, I/A 9 (19/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-40-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26806 , F 186, S 8, H B 108460, I/A 8 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26806 , F 186, S 8, H B 108460, I/A 8 (01/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-153-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-34-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2009)
CVE: BORME-B-2009-53-08