INMUEBLES TURISTICOS SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ceballos, 10
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Razón Social INMUEBLES TURISTICOS SA
CIF A30115158
Capital Social 1169918.62 Euros
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Página Web www.arcosanjuan.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMUEBLES TURISTICOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES TURISTICOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jesualdo Perez Gonzalez | Apoderado Mancomunado | 27/03/2023 | |
Jesualdo Perez Gonzalez | Apoderado | 27/03/2023 | |
Juan Antonio Escarabajal Sanchez | Apoderado Mancomunado | 27/03/2023 | |
Luis Martin-toledano Nuñez | Liquidador | 28/04/2022 | 27/03/2023 |
Perez Gonzalez Jesualdo | Apoderado | 27/03/2023 | |
Luis Martin-toledano Nuñez | Administrador Unico | 23/07/2021 | 28/04/2022 |
Fernando Martinez Lopez | Apoderado Mancomunado | 30/07/2021 | |
Jesus Francisco Pacheco Mendez | Apoderado Mancomunado | 30/07/2021 | |
Fernando Martinez Lopez | Administrador Unico | 28/09/2015 | 23/07/2021 |
Jose Antonio Gutierrez Pamies | Auditor | 12/07/2018 | 04/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMUEBLES TURISTICOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 217, S 8, H MU 2928, I/A 32 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 217, S 8, H MU 2928, I/A 32 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 217, S 8, H MU 2928, I/A 32 (27/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 217, S 8, H MU 2928, I/A 31 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 217, S 8, H MU 2928, I/A 31 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 217, S 8, H MU 2928, I/A 31 (28/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-86-30
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 216, S 8, H MU 2928, I/A 30 (30/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-150-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 216, S 8, H MU 2928, I/A 29 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 216, S 8, H MU 2928, I/A 29 (23/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-146-30
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1592 , F 216, S 8, H MU 2928, I/A 28 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-30