INMUEBLES RESIDENCIALES MEDITERRANEA SL - EXTINGUIDA
Provincia Alicante/Alacant
Razón Social INMUEBLES RESIDENCIALES MEDITERRANEA SL
CIF B54338488
Capital Social 110000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMUEBLES RESIDENCIALES MEDITERRANEA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES RESIDENCIALES MEDITERRANEA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Navarro Buciega Luis Francisco | Apoderado | 20/10/2009 | 30/07/2018 |
PROYECTOS GRUPO EUROTABACO SL | Administrador Unico | 12/05/2011 | 30/07/2018 |
Navarro Gomez Luis Antonio | Administrador Unico | 12/05/2011 |
ACTOS BORME DE INMUEBLES RESIDENCIALES MEDITERRANEA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 6, S 8, H A 112824, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 6, S 8, H A 112824, I/A 7 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Capital Anterior: | 33.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 77.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 110.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 233,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 6, S 8, H A 112824, I/A 6 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-163-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 6, S 8, H A 112824, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 6, S 8, H A 112824, I/A 5 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-97-03
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-03
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 33.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3406 , F 6, S 8, H A 112824, I/A 4 (21/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-104-03
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298 , F 31, S 8, H A 112824, I/A 3 (20/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-207-03
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-165-03