INMUEBLES LUSITANOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Salamanca
Provincia Salamanca
Razón Social INMUEBLES LUSITANOS SA
CIF A79357919
Capital Social 701012.1 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte terrestre
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INMUEBLES LUSITANOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES LUSITANOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Jose Casto | Liquidador Solidario | 15/06/2022 | 27/10/2023 |
Garcia Garcia Maria Auxiliadora | Liquidador Solidario | 15/06/2022 | 27/10/2023 |
Garcia Garcia Jose Casto | Administrador Solidario | 24/03/2022 | 15/06/2022 |
Garcia Garcia Maria Auxiliadora | Administrador Solidario | 24/03/2022 | 15/06/2022 |
Garcia Garcia Jose Casto | Administrador Solidario | 31/03/2017 | 24/03/2022 |
Garcia Garcia Maria Auxiliadora | Administrador Solidario | 31/03/2017 | 24/03/2022 |
Garcia Garcia Jose Casto | Administrador Solidario | 22/08/2013 | 31/03/2017 |
Torres Gomez Jose Luis | Administrador Solidario | 22/08/2013 | 31/03/2017 |
ACTOS BORME DE INMUEBLES LUSITANOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 78, S 8, H SA 12420, I/A 8 (27/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-210-37
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 78, S 8, H SA 12420, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-37
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 78, S 8, H SA 12420, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 78, S 8, H SA 12420, I/A 7 (15/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 77, S 8, H SA 12420, I/A 6 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 77, S 8, H SA 12420, I/A 6 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-37
Capital Anterior: | 601.012,10 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 701.012,10 | Euros |
Porcentaje: | 16,64 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 77, S 8, H SA 12420, I/A 5 (09/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-156-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 76, S 8, H SA 12420, I/A 4 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 76, S 8, H SA 12420, I/A 4 (31/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-37
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 383 , F 76, S 8, H SA 12420, I/A 3 (22/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-37