INMUEBLES GODO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Rbla Catalunya, 18
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INMUEBLES GODO SA
CIF A08044307
Capital Social 936000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Auditor Rodriguez Riquelme Fernando
VINCULACIONES DE INMUEBLES GODO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES GODO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS PELAYO SA | Administrador Unico | 15/12/2022 | 21/02/2024 |
Giro Godo Beatriz | Apoderado | 25/04/2013 | 21/02/2024 |
Giro Godo Enrique | REPR.143 RRM | 15/12/2022 | 21/02/2024 |
Rodriguez Riquelme Fernando | Auditor | 09/05/2013 | 21/02/2024 |
Giro Godo Beatriz | Consejero | 21/12/2017 | 15/12/2022 |
Giro Godo Enrique | Secretario | 10/10/2018 | 15/12/2022 |
Giro Godo Enrique | Consejero | 10/10/2018 | 15/12/2022 |
Giro Godo Juan Jose | REPR.143 RRM | 21/12/2017 | 15/12/2022 |
Giro Godo Juan Jose | REPR.143 RRM | 30/11/2012 | 15/12/2022 |
PARATAMEX SL | Consejero Delegado | 22/02/2018 | 15/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMUEBLES GODO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 203, S 8, H B 25494, I/A 97 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 203, S 8, H B 25494, I/A 97 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 201, S 8, H B 25494, I/A 96 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 201, S 8, H B 25494, I/A 96 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 201, S 8, H B 25494, I/A 96 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-243-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 201, S 8, H B 25494, I/A 95 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
Consejero
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 201, S 8, H B 25494, I/A 95 (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46267 , F 201, S 8, H B 25494, I/A 94 (22/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-43-08
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 110, S 8, H B 25494, I/A 93 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-08
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37497 , F 106, S 8, H B 25494, I/A 84 N (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-4-08