INMUDEC INTERIORISMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA REINO DE VALENCIA 70 6
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social INMUDEC INTERIORISMO SL
CIF B98176936
Capital Social 3006.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Fecha de Constitución 31/08/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rubio Morales Alfonso Carlos
VINCULACIONES DE INMUDEC INTERIORISMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUDEC INTERIORISMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alegre Segui Juan Jose | Apoderado | 18/09/2009 | 08/04/2015 |
Rubio Morales Alfonso Carlos | Administrador Unico | 15/02/2010 | 08/04/2015 |
Rubio Morales Maria Luisa | Administrador Unico | 18/09/2009 | 15/02/2010 |
ACTOS BORME DE INMUDEC INTERIORISMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-46
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMUDEC INTERIORISMO SL
Nif:B98176936
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
Conclusión simultanea del concurso por insuficiencia de masa activa
Fecha de Resolución:30/10/2014
Número Procedimiento Concursal:001156/2014
Datos Registrales:
Tomo:
9080
Libro:
6364
Folio:
160
Hoja:
8-135449
Inscripción:
4
Fecha Inscripción08/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-46
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMUDEC INTERIORISMO SL
Nif:B98176936
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE VALENCIA
Número:2
Juez / Ponente:JACINTO TALENS SEGUI
Parte Dispositiva:
Se declara el concurso voluntario abreviado de la sociedad
Fecha de Resolución:30/10/2014
Número Procedimiento Concursal:001156/2014
Datos Registrales:
Tomo:
9080
Libro:
6364
Folio:
160
Hoja:
8-135449
Inscripción:
4
Fecha Inscripción08/04/2015
Registro:Registro Mercantil de Valencia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 3 (15/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-37-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 160, S 8, H V 135449, I/A 2 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 158, S 8, H V 135449, I/A 1 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-46
Dirección:AVDA REINO DE VALENCIA 70 6 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:31/08/09
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:La fabricación, montaje y comercialización de todo tipo de muebles de madera, metálicos o cualesquiera otra clase de materiales. La compraventa e intermediación de toda clase de fincas rusticas y urbanas. La promoción y construcción sobre toda clase de fincas rústicas o urbanas de toda clase de edif
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9080, L 6364, F 158, S 8, H V 135449, I/A 1 (18/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-186-46