INMOSTUDIO 2000 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 50
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social INMOSTUDIO 2000 SL
CIF B82193640
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOSTUDIO 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOSTUDIO 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Segovia Cesar | Liquidador Solidario | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
Carrasco Segovia Cesar | Secretario | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
Carrasco Segovia Cesar | Consejero Delegado Mancomunado | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
Carrasco Segovia Cesar | Consejero | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
Martin Bernabe Manuel | Liquidador Solidario | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
Martin Bernabe Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
Martin Bernabe Manuel | Consejero | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
Melchor Gonzalez Manuel | Liquidador Solidario | 10/08/2022 | 10/08/2022 |
Melchor Gonzalez Manuel | Presidente | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
Melchor Gonzalez Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 28/02/2012 | 10/08/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOSTUDIO 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 127, S 8, H M 224765, I/A 4 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 127, S 8, H M 224765, I/A 4 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 127, S 8, H M 224765, I/A 4 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 127, S 8, H M 224765, I/A 4 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 126, S 8, H M 224765, I/A 3 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 126, S 8, H M 224765, I/A 3 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
Consejero Delegado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13766 , F 126, S 8, H M 224765, I/A 3 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-223-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-28