INMOBLES I ACTIUS SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social INMOBLES I ACTIUS SA
CIF A58011560
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INMOBLES I ACTIUS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBLES I ACTIUS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Bosch Antonio | Administrador Solidario | 12/02/2010 | 04/05/2012 |
Vidal Gimenez Guzman | Administrador Solidario | 12/02/2010 | 04/05/2012 |
ACTOS BORME DE INMOBLES I ACTIUS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 195, S 8, H B 86371, I/A 14 (04/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-93-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25203 , F 195, S 8, H B 86371, I/A 13 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-38-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-203-08