INMOBILIARIA ZONA GRAN VIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pablo Iglesias, 63
Código Postal 08302
Municipio Mataró
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA ZONA GRAN VIA SL
CIF B66765777
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 01/05/2016
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ZONA GRAN VIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ZONA GRAN VIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cartaña Mantilla Jorge | REPR.143 RRM | 04/03/2019 | 08/07/2020 |
CONSULPYME DESPACHO TECNICO SL | Liquidador | 04/03/2019 | 08/07/2020 |
Cartaña Mantilla Jorge | REPR.143 RRM | 14/12/2017 | 04/03/2019 |
CONSULPYME DESPACHO TECNICO SL | Administrador Unico | 14/12/2017 | 04/03/2019 |
Serena Carraro | Administrador Unico | 19/05/2016 | 14/12/2017 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ZONA GRAN VIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 4 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 4 (08/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-135-08
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 3 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Liquidador
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 3 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 3 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-50-08
- CL PABLO IGLESIAS NUM.63 BJS. DESPACHO 13 (MATARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 8, S 8, H B 485466, I/A 2 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO SERENA CARRARO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 6, S 8, H B 485466, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45369 , F 6, S 8, H B 485466, I/A 1 (19/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-100-08