INMOBILIARIA Y FINANCIERA FERROLTERRA SA - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA Marques de Figueroa, 60
Municipio Fene
Provincia A Coruña
Razón Social INMOBILIARIA Y FINANCIERA FERROLTERRA SA
CIF A15211022
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Villar Hernandez Luis Ramon
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA Y FINANCIERA FERROLTERRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA Y FINANCIERA FERROLTERRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Villar Hernandez Luis Ramon | Administrador Unico | 03/09/2013 | 24/01/2014 |
Villar Hernandez Luis Ramon | Socio Unico | 04/11/2013 | 24/01/2014 |
Villar Hernandez Luis Ramon | Liquidador | 24/01/2014 | 24/01/2014 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA Y FINANCIERA FERROLTERRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 79, S 8, H C 7782, I/A 9 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 79, S 8, H C 7782, I/A 9 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 79, S 8, H C 7782, I/A 9 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 79, S 8, H C 7782, I/A 9 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-21-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 79, S 8, H C 7782, I/A 8 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1293 , F 79, S 8, H C 7782, I/A 7 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-171-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-179-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-15