INMOBILIARIA VICTOR HUGO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 153
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA VICTOR HUGO SA
CIF A28372845
Capital Social 811366.34 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA VICTOR HUGO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA VICTOR HUGO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrizabalaga Cameruega Pedro Maria | Consejero | 21/09/2009 | 07/10/2020 |
Hombravella Lopez Guillermo | Consejero | 21/09/2009 | 07/10/2020 |
Rodriguez Casanova Gonzalez Del Valle Florentin | Apoderado Solidario | 12/03/2013 | 07/10/2020 |
Rodriguez Casanova Gonzalez Del Valle Florentin | Representante | 29/01/2020 | 07/10/2020 |
TULAN SL | Liquidador | 29/01/2020 | 07/10/2020 |
Aranzadi Martinez Inchausti Miguel | Consejero | 21/09/2009 | 29/01/2020 |
Aranzadi Martinez Inchausti Miguel | Presidente | 12/03/2013 | 29/01/2020 |
Arrizabalaga Carmiruaga Pedro Maria | Consejero | 08/08/2014 | 29/01/2020 |
Echevarria Escribano Miguel Angel | Consejero | 21/09/2009 | 29/01/2020 |
Lopez Lindoso Jose Maria | Consejero | 03/10/2013 | 29/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA VICTOR HUGO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 130, S 8, H M 52527, I/A 44 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 130, S 8, H M 52527, I/A 44 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-200-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 128, S 8, H M 52527, I/A 43 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Capital Anterior: | 901.518,16 | Euros |
Disminución de capital | 90.151,82 | Euros |
Capital Actual: | 811.366,34 | Euros |
Porcentaje: | 10,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 128, S 8, H M 52527, I/A 43 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 128, S 8, H M 52527, I/A 43 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 128, S 8, H M 52527, I/A 43 (29/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-24-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 128, S 8, H M 52527, I/A 42 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
- PASEO DE LA CASTELLANA 153 BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 128, S 8, H M 52527, I/A 41 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 127, S 8, H M 52527, I/A 40 (19/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-185-28
- SE PUBLICO POR ERROR EN LA INSCRIPCION 39 LA REELECCION COMO CONSEJERO DE DON GUILLERMO HOMBRAVELLA LOPEZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30477 , F 127, S 8, H M 52527, I/A 39 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-28