INMOBILIARIA VALDETESA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Conde del Valle de Suchil, 15
Código Postal 28015
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA VALDETESA SL
CIF B81588998
Capital Social 3858353.89 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Tarazona Ferrando Joaquin
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA VALDETESA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA VALDETESA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuadrado Lazaro Maria Teresa | Apoderado | 26/01/2012 | 11/04/2016 |
Sanchez Carrera Pilar Maria | Apoderado | 29/12/2008 | 11/04/2016 |
Sanchez Carrera Pilar Maria | Apoderado | 16/12/2009 | 11/04/2016 |
Tarazona Ferrando Joaquin | Administrador Unico | 03/07/2012 | 11/04/2016 |
Ulloa Gispert Montserrat Cristina | Apoderado | 17/01/2011 | 11/04/2016 |
Carrera Paco | Administrador Unico | 03/03/2009 | 03/07/2012 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA VALDETESA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 182, S 8, H M 182031, I/A 23 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMOBILIARIA VALDETESA SL
Nif:B81588998
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:31/03/2015
Número Procedimiento Concursal:781/2014
Datos Registrales:
Tomo:
26915
Libro:
0
Folio:
182
Hoja:
8-182031
Inscripción:
23
Fecha Inscripción11/04/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 182, S 8, H M 182031, I/A 23 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMOBILIARIA VALDETESA SL
Nif:B81588998
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:DE LO MERCANTIL DE MADRID
Número:1
Juez / Ponente:DON CARLOS NIETO DELGADO
Fecha de Resolución:31/03/2015
Número Procedimiento Concursal:781/2014
Datos Registrales:
Tomo:
26915
Libro:
0
Folio:
182
Hoja:
8-182031
Inscripción:
23
Fecha Inscripción11/04/2016
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 182, S 8, H M 182031, I/A 23 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 182, S 8, H M 182031, I/A 22 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 182, S 8, H M 182031, I/A 22 (03/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-135-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 180, S 8, H M 182031, I/A 21 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-28
- PLAZA DEL CONDE DE VALLE SUCHIL 15 BAJO - OFICINA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 180, S 8, H M 182031, I/A 20 (15/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26915 , F 178, S 8, H M 182031, I/A 19 (17/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-248-28