INMOBILIARIA UDALAUTO SL - EXTINGUIDA
Razón Social INMOBILIARIA UDALAUTO SL
CIF B20180790
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ancisar Querejeta Manuel
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA UDALAUTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA UDALAUTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ancisar Querejeta Manuel | Liquidador | 07/02/2024 | 07/02/2024 |
Ancisar Querejeta Manuel | Administrador Unico | 24/04/2009 | 07/02/2024 |
Ancisar Querejeta Manuel | Socio Unico | 24/04/2009 | 07/02/2024 |
Anzizar Querejeta Manuel | Consejero | 24/04/2009 | |
Anzizar Querejeta Manuel | Apoderado Solidario | 24/04/2009 | |
Egido Zubizarreta Fernando | Presidente | 24/04/2009 | |
Egido Zubizarreta Fernando | Consejero | 24/04/2009 | |
Egido Zubizarreta Fernando | Apoderado Solidario | 24/04/2009 | |
Egido Zubizarreta Fernando | Apoderado | 24/04/2009 | |
Egido Zubizarreta Jose-antonio | Consejero | 24/04/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA UDALAUTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 79, S 8, H SS 5295, I/A 8 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 79, S 8, H SS 5295, I/A 8 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 79, S 8, H SS 5295, I/A 8 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 79, S 8, H SS 5295, I/A 8 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-189-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 79, S 8, H SS 5295, I/A 7 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 78, S 8, H SS 5295, I/A 6 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1276 , F 78, S 8, H SS 5295, I/A 6 (24/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-20