INMOBILIARIA SEMI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Vilapicina, 30
Código Postal 08031
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INMOBILIARIA SEMI SA
CIF A08857732
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA SEMI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA SEMI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Justicia Fernandez Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Antonio | Consejero | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Antonio | Secretario | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Maria Luz | Liquidador | 21/05/2015 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Maria Luz | Presidente | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Maria Luz | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Maria Luz | Consejero | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Sebastian | Consejero Delegado Mancomunado | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Fernandez Sebastian | Consejero | 03/10/2011 | 21/05/2015 |
Justicia Juarez Sebastian | Apoderado | 31/01/2012 | 21/05/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA SEMI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 164, S 8, H B 34166, I/A 19 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 164, S 8, H B 34166, I/A 19 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Consejero Delegado Mancomunado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 164, S 8, H B 34166, I/A 19 (21/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-100-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 163, S 8, H B 34166, I/A 18 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2011)
CVE: BORME-B-2012-15-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 163, S 8, H B 34166, I/A 17 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-08
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38456 , F 163, S 8, H B 34166, I/A 17 (03/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-195-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-163-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-163-08