INMOBILIARIA SANT RAMON SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Corsega, 429
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INMOBILIARIA SANT RAMON SL
CIF B62007927
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
Auditor AUDIGRUP AUDITORS ASSOCIATS SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA SANT RAMON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA SANT RAMON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIGRUP AUDITORS ASSOCIATS SL | Auditor | 09/02/2011 | 22/01/2018 |
Barrio Lorenzo Iratxe | Apoderado | 30/06/2011 | 22/01/2018 |
Barrios Adan Silvestre Alberto | Apoderado | 30/06/2011 | 22/01/2018 |
Barrios Garcia-martin Ignacio-constantino | REPR.143 RRM | 05/12/2013 | 22/01/2018 |
Barrios Garcia-martin Ignacio-constantino | REPR.143 RRM | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
Bonet Comas Eduardo | REPR.143 RRM | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
Bonet Comas Eduardo | REPR.143 RRM | 20/02/2012 | 22/01/2018 |
Espierrez Lanaspa Alberto | Apoderado | 30/06/2011 | 22/01/2018 |
Pladevall Jane Isidro | Apoderado | 30/06/2011 | 22/01/2018 |
SERVIGESTIO JLA-10 SL | Administrador Mancomunado | 05/12/2013 | 22/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA SANT RAMON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 15 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 14 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 14 (05/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-239-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 13 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 132, S 8, H B 201452, I/A 13 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 131, S 8, H B 201452, I/A 12 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31929 , F 131, S 8, H B 201452, I/A 12 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08