INMOBILIARIA PARQUETERA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Oest, 28
Código Postal 46001
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social INMOBILIARIA PARQUETERA SL
CIF B97733182
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 06/04/2006
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA PARQUETERA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA PARQUETERA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bengochea Esteve Maria Piedad | Vicepresidente | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Bengochea Esteve Maria Piedad | Consejero | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Flores De La Luna Eugenia | Apoderado | 12/03/2010 | 14/07/2014 |
Flores De La Luna Eugenia Vicenta | Secretario | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Flores De La Luna Eugenia Vicenta | Consejero | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Orts Berenguer Juan Jose Maria | Liquidador Unico | 14/07/2014 | 14/07/2014 |
Orts Berenguer Juan Jose Maria | Presidente | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Orts Berenguer Juan Jose Maria | Consejero Delegado | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Orts Berenguer Juan Jose Maria | Consejero | 26/04/2010 | 14/07/2014 |
Pedregal Martinez Gloria Vicenta | Consejero | 26/04/2010 | 10/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA PARQUETERA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 191, S 8, H V 112911, I/A 6 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 191, S 8, H V 112911, I/A 6 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 191, S 8, H V 112911, I/A 6 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 191, S 8, H V 112911, I/A 6 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
Consejero Delegado
Consejero
Liquidador Unico
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 191, S 8, H V 112911, I/A 6 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-136-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 191, S 8, H V 112911, I/A 5 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-225-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 190, S 8, H V 112911, I/A 4 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8423, L 5713, F 190, S 8, H V 112911, I/A 4 (26/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-84-46