INMOBILIARIA MASALE SA
Dirección social Calle Infanta Mercedes, 99
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INMOBILIARIA MASALE SA
CIF A28844306
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Arenal Cerezo Carlos
ORGANIGRAMA DE INMOBILIARIA MASALE SA
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA MASALE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA MASALE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cerezo Gomez Isidro | Apoderado Solidario | 28/09/2023 | |
Cerezo Gomez Jose Vicente | Vicepresidente | 17/08/2022 | |
Cerezo Gomez Jose Vicente | Consejero | 17/08/2022 | |
Arenal Cerezo Carlos | Presidente | 27/07/2012 | |
Arenal Cerezo Carlos | Consejero | 27/07/2012 | |
Cerezo Gomez Isidro | Consejero | 27/07/2012 | |
Cerezo Gomez Juan Francisco | Secretario | 27/07/2012 | |
Cerezo Gomez Juan Francisco | Consejero | 27/07/2012 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA MASALE SA
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 150, S 8, H M 58014, I/A 15 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 14 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2023-129-28
- Se omitió por error en la inscripción 14ª la publicación del cese de los consejeros delegados solidarios CEREZO GOMEZ ISIDRO y CEREZO GOMEZ JUAN FRANCISCO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 14 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 14 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 14 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 14 (17/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-161-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 13 (02/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-214-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3429 , F 149, S 8, H M 58014, I/A 12 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-151-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-199-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-190-28