INMOBILIARIA HOTELERA DE JACA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Constitucion, 1
Código Postal 22700
Municipio Jaca
Provincia Huesca
Razón Social INMOBILIARIA HOTELERA DE JACA SA
CIF A50089606
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Auditor MAZARREDO AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA HOTELERA DE JACA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA HOTELERA DE JACA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marco Gimenez Manuel | Apoderado Solidario | 13/01/2015 | |
Marco Hernandez Pedro | Administrador Unico | 02/12/2011 | 13/01/2015 |
Marco Jimenez Manuel | Apoderado | 13/01/2015 | |
MAZARREDO AUDITORES SL | Auditor | 28/06/2013 | 13/01/2015 |
Bescos Usieto Antonio | Consejero | 02/12/2011 | |
Marco Gimenez Jose Miguel | Consejero | 02/12/2011 | |
Marco Gimenez Manuel | Secretario | 02/12/2011 | |
Marco Gimenez Manuel | Consejero | 02/12/2011 | |
Marco Hernandez Pedro | Presidente | 02/12/2011 | |
Marco Hernandez Pedro | Consejero Delegado | 02/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA HOTELERA DE JACA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 100, S 8, H HU 1726, I/A 15 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 100, S 8, H HU 1726, I/A 15 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 100, S 8, H HU 1726, I/A 15 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 596 , F 100, S 8, H HU 1726, I/A 15 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-22
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 120, F 106, S 8, H HU 1726, I/A 14 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-22
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 120, F 106, S 8, H HU 1726, I/A 13 (28/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-22
- Modificacion del artículo 17º de los Estatutos sociales relativos a la convocatoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 120, F 106, S 8, H HU 1726, I/A 11 (14/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-59-22
- Modificación de los Articulos 10, 21, 23 a 27 y 31; Derogación de los Artículos 28, 34 y 35 y Renumeración de los Artículos 29 a 33 y 36 a 44
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 120, F 105, S 8, H HU 1726, I/A 11 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-22
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 120, F 105, S 8, H HU 1726, I/A 11 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-22
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220, L 120, F 105, S 8, H HU 1726, I/A 11 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-235-22