INMOBILIARIA GURAT SA - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social INMOBILIARIA GURAT SA
CIF A48278501
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA GURAT SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA GURAT SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Sierra Francisca | Apoderado | 11/12/2015 | 20/12/2021 |
Castro Sierra Francisca | Administrador Solidario | 01/12/2017 | 20/12/2021 |
Grijelmo Castro Paula | Administrador Solidario | 04/06/2012 | 20/12/2021 |
Grijelmo Castro Paula | Liquidador | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
Grijelmo Ribechini Amancio | Administrador Solidario | 04/06/2012 | 20/12/2021 |
Grijelmo Ribechini Amancio Gerardo | Administrador Solidario | 01/12/2017 | 20/12/2021 |
Castro Sierra Blanca Francisca | Administrador Solidario | 04/06/2012 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA GURAT SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 93, S 8, H BI 5947,A , I/ 15 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 93, S 8, H BI 5947,A , I/ 15 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 93, S 8, H BI 5947,A , I/ 15 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 93, S 8, H BI 5947,A , I/ 15 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-48
- Otras modificaciones estatutarias: 17.- Organo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 92, S 8, H BI 5947,A , I/ 14 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 92, S 8, H BI 5947,A , I/ 14 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 92, S 8, H BI 5947,A , I/ 14 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 92, S 8, H BI 5947,A , I/ 13 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 92, S 8, H BI 5947,A , I/ 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2146 , F 92, S 8, H BI 5947,A , I/ 12 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-48