INMOBILIARIA GAXESPAR AIE - EXTINGUIDA
Provincia Illes Balears
Razón Social INMOBILIARIA GAXESPAR AIE
CIF G60755840
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA GAXESPAR AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA GAXESPAR AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amengual Serra Maria Jose | Apoderado | 11/11/2016 | |
Medina Garcia David | Apoderado | 03/09/2014 | 11/11/2016 |
Tur Vilas Isabel | Administrador Solidario | 11/11/2016 | |
Tur Vilas Juan Francisco | Apoderado Solidario | 20/09/2013 | 11/11/2016 |
Vilas San Julian Francisco Javier | Apoderado Solidario | 20/09/2013 | 11/11/2016 |
Vilas San Julian Marta | Administrador Solidario | 20/09/2013 | 11/11/2016 |
Vilas Ferrer Isabel | Administrador Solidario | 20/09/2013 | |
Vilas Ferrer Julian | Administrador Solidario | 20/09/2013 | |
Vilas San Julian Francisco Javier | Administrador Solidario | 20/09/2013 | |
Vilas San Julian Francisco Javier | Apoderado | 20/09/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA GAXESPAR AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 188, S 8, H IB 5532, I/A 9 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 188, S 8, H IB 5532, I/A 9 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-07
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 188, S 8, H IB 5532, I/A 9 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 188, S 8, H IB 5532, I/A 9 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 188, S 8, H IB 5532, I/A 8 (03/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-172-07
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 187, S 8, H IB 5532, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 187, S 8, H IB 5532, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 187, S 8, H IB 5532, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 123, L 123, F 187, S 8, H IB 5532, I/A 6 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-07
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-07