INMOBILIARIA FAMAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Francisco Campos, 28
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA FAMAR SL
CIF B78380383
Capital Social 28043.22 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA FAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA FAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Iglesias Jose Luis | Secretario | 06/02/2019 | |
Alonso Iglesias Jose Luis | Secretario No Consejero | 18/03/2010 | 06/02/2019 |
Avila Diez Veronica | Vicesecretario No Consejero | 10/04/2013 | 06/02/2019 |
Claveria Garcia Juan Jose | Consejero | 18/03/2010 | 06/02/2019 |
Claveria Garcia Juan Jose | Vicepresidente | 18/03/2010 | 06/02/2019 |
Claveria Garcia Juan Jose | Apoderado | 18/03/2010 | 06/02/2019 |
Dominguez Bautista Gertrudis | Consejero | 09/02/2016 | 06/02/2019 |
Martin Dominguez Jose Alfonso | Consejero | 09/02/2016 | 06/02/2019 |
Martin Fernandez Javier Jose | Liquidador | 06/02/2019 | 06/02/2019 |
Martin Fernandez Javier Jose | Consejero | 18/03/2010 | 06/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA FAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 63, S 8, H M 98556, I/A 22 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 63, S 8, H M 98556, I/A 22 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificación del artículo 28 de los estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 63, S 8, H M 98556, I/A 22 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 63, S 8, H M 98556, I/A 22 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 63, S 8, H M 98556, I/A 22 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Capital Anterior: | 70.108,06 | Euros |
Disminución de capital | 42.064,84 | Euros |
Capital Actual: | 28.043,22 | Euros |
Porcentaje: | 60,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35593 , F 62, S 8, H M 98556, I/A 21 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-28
Capital Anterior: | 140.240,16 | Euros |
Disminución de capital | 70.132,10 | Euros |
Capital Actual: | 70.108,06 | Euros |
Porcentaje: | 50,01 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20547 , F 225, S 8, H M 98556, I/A 20 (21/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-43-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20547 , F 225, S 8, H M 98556, I/A 19 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20547 , F 225, S 8, H M 98556, I/A 19 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-33-28
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20547 , F 224, S 8, H M 98556, I/A 18 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-190-28