INMOBILIARIA ESTACIO 14 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Manoteras, 32
Código Postal 28050
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INMOBILIARIA ESTACIO 14 SL
CIF B62390265
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario SABADELL GRUP EIX SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ESTACIO 14 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ESTACIO 14 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guerrero Rosado Beatriz Amelia | Apoderado | 04/05/2017 | 08/01/2018 |
Mascarelle Cyrille Alexandre | Administrador Mancomunado | 26/04/2013 | 08/01/2018 |
SABADELL GRUP EIX SL | Socio Unico | 24/05/2017 | 08/01/2018 |
Sadornil Casares Fernando | Administrador Mancomunado | 03/05/2013 | 08/01/2018 |
Soriano Banon Jose Maria | Administrador Mancomunado | 09/05/2014 | 08/01/2018 |
Garcia Castillo Jorge | Apoderado | 17/09/2014 | |
Gonzalez De La Fuente Jose Luis | Apoderado | 17/09/2014 | |
Iglesias Otheo De Tejada Angel | Apoderado | 17/09/2014 | |
Lodin Gonzalez Juan Carlos | Apoderado | 17/09/2014 | |
Olmos Francino Antonio | Apoderado | 17/09/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ESTACIO 14 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 142, S 8, H M 529695, I/A 11 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 142, S 8, H M 529695, I/A 11 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 141, S 8, H M 529695, I/A 10 (24/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-102-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 141, S 8, H M 529695, I/A 9 (04/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-89-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 140, S 8, H M 529695, I/A 8 (17/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-183-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 140, S 8, H M 529695, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 140, S 8, H M 529695, I/A 7 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-92-28
- HA QUEDADO MODIFICADO EL ARTICULO 15 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN CUANTO AL NUMERO MINIMO Y MAXIMO DE ADMINISTRADORES CONJUNTOS.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 140, S 8, H M 529695, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 140, S 8, H M 529695, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29428 , F 140, S 8, H M 529695, I/A 6 (03/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-28