INMOBILIARIA ENTORNO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Infanta Isabel, 17
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA ENTORNO SA
CIF A28375665
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ENTORNO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ENTORNO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Galatas Barbara Maria | Apoderado | 27/09/2013 | 06/11/2023 |
Aguirre Galatas Jose Maria | Apoderado | 18/06/2013 | 06/11/2023 |
Aguirre Galatas Maria Macarena | Administrador Mancomunado | 17/07/2013 | 06/11/2023 |
Aguirre Galatas Maria Macarena | Apoderado | 27/09/2013 | 06/11/2023 |
Aguirre Galatas Maria Macarena | Apoderado | 13/03/2009 | 06/11/2023 |
Aguirre Gonzalez Maria Pilar | Administrador Mancomunado | 17/07/2013 | 06/11/2023 |
Aguirre Gonzalez Maria Pilar | Apoderado | 27/09/2013 | 06/11/2023 |
Leon Alvarez German | Apoderado | 27/09/2013 | 06/11/2023 |
Perez Rojas Julio | Apoderado | 27/09/2013 | 06/11/2023 |
Robledano Aguirre Pablo | Apoderado | 06/04/2021 | 06/11/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ENTORNO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 216, S 8, H M 108383, I/A 39 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 216, S 8, H M 108383, I/A 39 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 215, S 8, H M 108383, I/A 38 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 215, S 8, H M 108383, I/A 37 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
- PASEO INFANTA ISABEL 17 - 1ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 215, S 8, H M 108383, I/A 36 (26/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 214, S 8, H M 108383, I/A 35 (20/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 210, S 8, H M 108383, I/A 34 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ARTICULOS DE LOS ESTATUTOS SOCIALES NUMEROS 4º , 9º, 11º, 12º, 14º, 17º, 18º Y DEL 19º AL 26º AMBOS INCLUSIVE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 208, S 8, H M 108383, I/A 33 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 208, S 8, H M 108383, I/A 33 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20546 , F 208, S 8, H M 108383, I/A 33 (17/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-140-28