INMOBILIARIA CONDE ANSUREZ SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza San Juan de la Cruz, 7
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA CONDE ANSUREZ SA
CIF A47012547
Actividad Hoteles y alojamientos similares
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA CONDE ANSUREZ SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA CONDE ANSUREZ SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castrillo Nuñez Maria Luisa | Apoderado | 27/02/2017 | 04/01/2019 |
Galiana Aguera Juan Jose | Liquidador | 23/05/2018 | 04/01/2019 |
M. R. L. | Auditor | 14/03/2011 | 04/01/2019 |
M. R. L. | Auditor Suplente | 13/10/2011 | 04/01/2019 |
Muñoz Velasco Luis | Auditor | 11/05/2010 | 04/01/2019 |
Orts Gonzalez Juan | Consejero | 20/12/2010 | 04/01/2019 |
Venero Bustamante Francisco | Auditor | 15/11/2010 | 04/01/2019 |
Venero Bustamante Francisco | Auditor | 13/10/2011 | 04/01/2019 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/07/2014 | 10/08/2018 |
ASINDERE CONSULTORIA SL | Liquidador | 24/01/2018 | 19/04/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA CONDE ANSUREZ SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 150, S 8, H M 617880, I/A 13 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 150, S 8, H M 617880, I/A 13 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 150, S 8, H M 617880, I/A 12 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-28
- PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ 7 - LOCAL 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 149, S 8, H M 617880, I/A 11 (08/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-157-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 149, S 8, H M 617880, I/A 9 (23/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 149, S 8, H M 617880, I/A 8 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-28
- C/ PRINCIPE DE VERGARA 91 2º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 148, S 8, H M 617880, I/A 7 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 148, S 8, H M 617880, I/A 6 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Liquidador
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 148, S 8, H M 617880, I/A 5 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34349 , F 147, S 8, H M 617880, I/A 3 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-28