INMOBILIARIA CARBAMAR SL - EXTINGUIDA
Municipio Santiago de Compostela
Provincia A Coruña
Razón Social INMOBILIARIA CARBAMAR SL
CIF B15622269
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA CARBAMAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA CARBAMAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carballido Rey Maria Del Carmen | Liquidador Solidario | 01/08/2013 | 04/10/2013 |
Maroto Garcia Maria Sagrario | Liquidador Solidario | 01/08/2013 | 04/10/2013 |
Janeiro Castiñeiras Encarnacion | Secretario | 16/09/2010 | 01/08/2013 |
Janeiro Castiñeiras Encarnacion | Consejero | 16/09/2010 | 01/08/2013 |
Maroto Garcia Francisco Jose | Consejero | 01/08/2013 | |
Maroto Puebla Timoteo | Presidente | 01/08/2013 | |
Maroto Puebla Timoteo | Consejero | 01/08/2013 | |
Carballido Rey Maria Del Carmen | Secretario | 16/09/2010 | |
Carballido Rey Maria Del Carmen | Consejero | 16/09/2010 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA CARBAMAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 53, S 8, H SC 18881, I/A 7 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-196-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 53, S 8, H SC 18881, I/A 6 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 53, S 8, H SC 18881, I/A 6 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-15
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 53, S 8, H SC 18881, I/A 6 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-151-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-164-15
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-203-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 53, S 8, H SC 18881, I/A 5 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-15
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 103 , F 53, S 8, H SC 18881, I/A 5 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-15
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-156-15