INMOBILIARIA BOCCAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Alberto Alcocer, 24
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOBILIARIA BOCCAR SL
CIF B28311934
Capital Social 43993.2 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Nombres Anteriores
- INMOBILIARIA BOCCAR SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario LEON LASA CAPITAL SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA BOCCAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA BOCCAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Leon Echavarria Alfonso | Administrador Solidario | 15/11/2021 | 27/05/2022 |
Lasa Ayani Eloisa | Administrador Solidario | 15/11/2021 | 27/05/2022 |
LEON LASA CAPITAL SL | Socio Unico | 15/11/2021 | 27/05/2022 |
Riestra Villanueva Carla Maria | Apoderado | 22/07/2013 | 27/01/2022 |
Pujol De Pablo-blanco Paloma | Consejero | 23/06/2016 | 15/11/2021 |
Riestra Pardo Francisco Javier | Consejero | 23/06/2016 | 15/11/2021 |
Riestra Pardo Francisco Javier | Presidente | 23/06/2016 | 15/11/2021 |
Riestra Villanueva Carla Maria | Consejero | 23/06/2016 | 15/11/2021 |
Riestra Villanueva Carla Maria | Secretario | 23/06/2016 | 15/11/2021 |
Riestra Villanueva Carla Maria | Consejero Delegado Solidario | 23/06/2016 | 15/11/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA BOCCAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 204, S 8, H M 53906, I/A 25 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 204, S 8, H M 53906, I/A 25 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-105-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 204, S 8, H M 53906, I/A 24 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
- 1.- La adquisición, urbanización y parcelación de terrenos para la construcción. 2.- La producción y elaboración de toda clase de obras y proyectos relacionados con la construcción, decoración y jardinería. 3.- La construcción, promoción venta o explotación de arriendo, concesión administrativa. de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
- AVDA DE ALBERTO ALCOCER, NUMERO 24, 2ª PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LA TOTALIDAD DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31252 , F 200, S 8, H M 53906, I/A 23 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-28