INMOBILIARIA AZURQUE SA - EXTINGUIDA
Razón Social INMOBILIARIA AZURQUE SA
CIF A83962696
Nombres Anteriores
- INMOBILIARIA AZURQUE SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario URBANESA 2000 SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA AZURQUE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA AZURQUE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomariz Carlos | Apoderado | 20/07/2020 | 04/01/2024 |
Garcia Palazon Antonio | Administrador Solidario | 08/08/2022 | 04/01/2024 |
Garcia Palazon Jose Vicente | Administrador Solidario | 08/08/2022 | 04/01/2024 |
URBANESA 2000 SL | Socio Unico | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
Garcia Palazon Antonio | Administrador Solidario | 17/08/2016 | 08/08/2022 |
Garcia Palazon Jose Vicente | Administrador Solidario | 17/08/2016 | 08/08/2022 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA AZURQUE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 7 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 6 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 196, S 8, H AB 13792, I/A 6 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974, L 738, F 159, S 8, H AB 13792, I/A 5 (20/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-02
Empresa: INMOBILIARIA AZURQUE SL
- Modificacion de la totalidad de los articulos de los Estatutos Sociales, como consecuencia de su transformación en Sociedad Anónima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781, L 545, F 96, S 8, H AB 13792, I/A 4 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-02
Empresa: INMOBILIARIA AZURQUE SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 781, L 545, F 96, S 8, H AB 13792, I/A 4 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-02