INMOBILIARIA ARZUBIA 2000 SL - EXTINGUIDA
Municipio Abadiño
Provincia Bizkaia
Razón Social INMOBILIARIA ARZUBIA 2000 SL
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Aguirre Urizar Antonio
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ARZUBIA 2000 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ARZUBIA 2000 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Urizar Antonio | Presidente | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Aguirre Urizar Antonio | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
De Loyola Uribelarrea Ochoa De Aspuru Iñigo | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Lejarraga Izarzugaza Jose | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Telleria Vizcarra Maria Pilar | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Uribelarrea Uriarte Angel | Secretario | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Uribelarrea Uriarte Angel | Consejero | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Vergel Mendez Jose Angel | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Zubiaguirre Alustiza Arkaitz | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 15/01/2013 |
Aguirre Gorrichategui Rafael Antonio | Apoderado Mancomunado | 10/09/2010 | 03/11/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ARZUBIA 2000 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 168, S 8, H BI 29359, I/A 5 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 168, S 8, H BI 29359, I/A 5 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 167, S 8, H BI 29359, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
Apoderado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 167, S 8, H BI 29359, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 167, S 8, H BI 29359, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 167, S 8, H BI 29359, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-196-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 165, S 8, H BI 29359, I/A 3 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3969 , F 165, S 8, H BI 29359, I/A 3 (10/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-154-48