INMOBILIARIA ALTUBE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estrauntza, 5
Código Postal 48011
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social INMOBILIARIA ALTUBE SL
CIF B48296776
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Idoeta Cortazar Natividad
Propietario INVERPROSA SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ALTUBE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ALTUBE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Idoeta Cortazar Natividad | Administrador Unico | 17/03/2010 | 17/07/2014 |
INVERPROSA SL | Socio Unico | 24/02/2010 | 17/07/2014 |
Pedrazuela Idoeta Elixabete | Apoderado | 05/03/2009 | 17/07/2014 |
Pedrazuela Perez Luis | Administrador Unico | 17/03/2010 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ALTUBE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 136, S 8, H BI 5382,B , I/ cierr (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 136, S 8, H BI 5382,B , I/ cierr (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-102-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-204-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 135, S 8, H BI 5382,B , I/ 9 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 135, S 8, H BI 5382,B , I/ 9 (17/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 135, S 8, H BI 5382,B , I/ 8 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-48-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-206-48
- C/ PARTICULAR DE ESTRAUNZA 5 - BAJO (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 135, S 8, H BI 5382,B , I/ 7 (23/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2140 , F 135, S 8, H BI 5382,B , I/ 6 (05/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-48