INMOAREVALILLO SL
Dirección social Calle General Pardiñas, 97
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMOAREVALILLO SL
CIF B84756774
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 09/06/2006
Teléfono 91 411 60 07
Auditor ADN MAS AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INMOAREVALILLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOAREVALILLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ADN MAS AUDITORES SL | Auditor | 06/06/2022 | |
XTRA AUDITORES SLP | Auditor | 10/05/2021 | |
Ruiz Ayuso Miguel Angel | Auditor | 25/08/2020 | |
Polin Alcala Carlos | Auditor | 29/05/2018 | |
Dominguez Casas Vicente | Auditor | 21/09/2016 | |
Molina Gutierrez Alfonso | Auditor | 15/10/2015 |
ACTOS BORME DE INMOAREVALILLO SL
- Por sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, dictada en fecha 11 de Julio de 2022Se declara la nulidad de los acuerdos adoptados por la Junta Generral de Socios de la entidad, celebrada el 30 de Mayo de 2019. Dichos acuerdos no figuran inscritos en este Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 96, S 8, H M 411313, I/A 15 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-48-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 96, S 8, H M 411313, I/A 14 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 96, S 8, H M 411313, I/A 13 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-91-28
- Por sentencia firme de 23 de enero de 2019 se inscribe la nulidad de los acuerdos adoptados por Junta general celebrada el 13 de junio de 2016 procediéndose a la cancelación del deposito de cuentas del ejercicio 2015, por ser el unico acuerdo que figura en este Registro Mercantil. en dicha fecha
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 96, S 8, H M 411313, I/A 12 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 96, S 8, H M 411313, I/A 11 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-169-28
- Se toma nota de la nulidad de los acuerdos adoptados por Junta general celebrada el día 24 de noviembre de 2016 por esta sociedad, no procediéndose a la cancelación de la inscripción de los mismos por no constar previamente dichos acuerdos inscritos en este Registro (Artículo 11 del RRM).-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 31, S 8, H M 411313, I/A 10 M (20/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 31, S 8, H M 411313, I/A 10 (29/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-106-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 30, S 8, H M 411313, I/A 9 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-198-28
- Por sentencia firme de fecha 20-06-2016 se declara nulo el acuerdo 2º adoptado por la Junta General Ordinaria de fecha 28-06-2012, relativo al examen y aprobación de las cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 30, S 8, H M 411313, I/A 8 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-55-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22963 , F 30, S 8, H M 411313, I/A 7 (21/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-187-28