INMO PROMORIBES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Trafalgar, 2
Código Postal 08010
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMO PROMORIBES SL
CIF B64482029
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMO PROMORIBES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMO PROMORIBES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nubiola Bellido Ricardo | Apoderado Solidario | 19/06/2017 | 24/03/2023 |
Nubiola Orriols Clara | Administrador Unico | 15/02/2017 | 24/03/2023 |
Nubiola Orriols Clara | Liquidador | 24/03/2023 | 24/03/2023 |
CORPORACION INMOBILIARIA G I N 2001 SL | Administrador Mancomunado | 15/02/2017 | |
Cortadella Cantos Josep | Administrador Mancomunado | 15/02/2017 | |
Cortadella Cantos Josep | Apoderado | 15/02/2017 | |
Fontbute Martinez Josep | Apoderado | 15/02/2017 | |
Marti Gali Eduardo | REPR.143 RRM | 15/02/2017 | |
Marti Gali Eduardo | Apoderado | 15/02/2017 | |
Sanchez Folch Jose Maria | Apoderado | 15/02/2017 |
ACTOS BORME DE INMO PROMORIBES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 10, S 8, H B 342544, I/A 8 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 10, S 8, H B 342544, I/A 8 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 10, S 8, H B 342544, I/A 8 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-08
- CL TRAFALGAR NUM.2-4 11B-C (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 10, S 8, H B 342544, I/A 7 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-52-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 9, S 8, H B 342544, I/A 6 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-08
- CL JONQUERES Num.16 P.16 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 9, S 8, H B 342544, I/A 5 (07/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-113-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 9, S 8, H B 342544, I/A 4 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 9, S 8, H B 342544, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
Administrador Mancomunado
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 9, S 8, H B 342544, I/A 3 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-08
- En el BORME no.58/2007 y con referencia 171577 SE RECTIFICA LA FORMA DE ACTUACION DEL ADMINISTRADOR CORPORACION INMOBILIARIA G I N 2001 SL, DONDE SE LEE "ADM.SOLIDARIO", DEBE LEERSE "ADM.CONJUNTO".-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39363 , F 1, S 8, H B 342544, I/A 1 (06/03/2007)
CVE: BORME-A-2017-18-08