INMO MYL MUGAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Iparralde, 43
Código Postal 20302
Municipio Irun
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INMO MYL MUGAN SL
CIF B75232769
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 11/12/2019
Órgano Administración Administrador único
Propietario HOLDING TRANSFRONTERIZO DEL BIDASOA SL
VINCULACIONES DE INMO MYL MUGAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMO MYL MUGAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gil Isla Leire | Administrador Unico | 01/03/2023 | 20/07/2023 |
HOLDING TRANSFRONTERIZO DEL BIDASOA SL | Socio único | 20/07/2023 | |
HOLDING TRANSFRONTERIZO DEL BIDASOA SL | Socio Unico | 28/01/2020 | 20/07/2023 |
Gil Isla Leire | Administrador Mancomunado | 28/01/2020 | 01/03/2023 |
Varela Erasun Maria Teresa | Administrador Mancomunado | 28/01/2020 | 01/03/2023 |
ACTOS BORME DE INMO MYL MUGAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 4, S 8, H SS 42392, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 4, S 8, H SS 42392, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 4, S 8, H SS 42392, I/A 3 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-148-20
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 4, S 8, H SS 42392, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 4, S 8, H SS 42392, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 4, S 8, H SS 42392, I/A 2 (01/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-53-20
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 1, S 8, H SS 42392, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 1, S 8, H SS 42392, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-20
Dirección:AVDA IPARRALDE Nº43. (IRUN)
Comienzo de operaciones:11/12/19
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:actividad inmobiliaria tanto en territorio español como francés. Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria. Compra, venta, alquiler, gestión de alquileres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2936 , F 1, S 8, H SS 42392, I/A 1 (28/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-30-20