INMO MANCHA GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA MARIA MARTIN 1 - PORTAL 1 2&-A
Código Postal 28600
Municipio Navalcarnero
Provincia Madrid
Razón Social INMO MANCHA GESTION SL
CIF B83547190
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 28/01/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMO MANCHA GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMO MANCHA GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Piquet Jose Antonio | Apoderado Mancomunado | 01/03/2010 | 14/02/2022 |
Lopez Ruiz Emilio | Apoderado Mancomunado | 01/03/2010 | 14/02/2022 |
Noguera Cabezas David | Liquidador | 04/01/2021 | 14/02/2022 |
Noguera Cabezas David | Administrador Unico | 26/11/2014 | 04/01/2021 |
Noguera Cabezas David | Socio Unico | 26/11/2014 | 10/06/2020 |
VIA TERTIA SL | Administrador Unico | 26/11/2014 | |
Pinto Bermudez Alberto | Representante | 23/07/2012 | 24/01/2014 |
Lopez Ruiz Emilio | Representante | 25/11/2011 |
ACTOS BORME DE INMO MANCHA GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 66, S 8, H M 325097, I/A 11 (14/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-35-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 10 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 10 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 10 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 9 (10/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-28
- AVDA MARIA MARTIN 1 - PORTAL 1 2&-A (NAVALCARNERO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 8 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 8 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 8 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 65, S 8, H M 325097, I/A 8 (26/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18677 , F 64, S 8, H M 325097, I/A 7 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-22-28