INMO AS SBD 99 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Cugat, 72
Código Postal 08201
Municipio Sabadell
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMO AS SBD 99 SL
CIF B61953956
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INMO AS SBD 99 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMO AS SBD 99 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Saez Maria Trinidad | Administrador Mancomunado | 25/07/2017 | 13/09/2018 |
Castro Saez Maria Trinidad | Apoderado Solidario | 08/08/2017 | 13/09/2018 |
Daza Juana Francisco | Administrador Mancomunado | 25/07/2017 | 13/09/2018 |
Saez Gonzalez Maria Trinidad | Administrador Unico | 28/06/2010 | 25/07/2017 |
Castro Martinez Gabriel | Administrador | 28/06/2010 |
ACTOS BORME DE INMO AS SBD 99 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 112, S 8, H B 196633, I/A 5 (13/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-184-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 4 (08/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-08
- CL SANT CUGAT, 72, LOCAL (SABADELL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 3 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 3 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 3 (25/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-205-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL SIENDO EL SOCIO UNICO "GRUPO CASTROFILLS ASOCIADOS SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 2 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 2 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31634 , F 111, S 8, H B 196633, I/A 2 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-08