INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Carlos Trias Bertran, 7
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
CIF B86012242
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades de programación informática
Fecha de Constitución 28/07/2001
Página Web www.inmediastudio.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor UNIVER AUDIT SL
VINCULACIONES DE INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ferreira Mayo Jorge | Administrador Solidario | 27/02/2019 | 15/01/2020 |
Gonzalez Chaves Guerrero Alejandro | Administrador Solidario | 27/02/2019 | 15/01/2020 |
UNIVER AUDIT SL | Auditor | 21/07/2016 | 15/01/2020 |
UNIVER AUDIT SL | Auditor | 28/07/2015 | 15/01/2020 |
Holgado Perez Alberto | Apoderado | 07/01/2015 | 11/04/2019 |
Ferreira Mayo Jorge | Consejero | 27/09/2016 | 27/02/2019 |
Garcia Esteban David | Secretario No Consejero | 27/09/2016 | 27/02/2019 |
Gonzalez Chaves Guerrero Alejandro | Consejero | 27/09/2016 | 27/02/2019 |
Gonzalez Chaves Guerrero Alejandro | Consejero Delegado Solidario | 11/10/2016 | 27/02/2019 |
Navarro Salinas Jose Luis | Presidente | 27/09/2016 | 27/02/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
Nif:B86012242
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:04/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1879/2019
Datos Registrales:
Tomo:
38837
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-506629
Inscripción:
16
Fecha Inscripción15/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
Nif:B86012242
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Fecha de Resolución:04/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1879/2019
Datos Registrales:
Tomo:
38837
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-506629
Inscripción:
16
Fecha Inscripción15/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INMEDIASTUDIO COMUNICACION SL
Nif:B86012242
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 6 DE MADRID
Juez / Ponente:FRANCISCO JAVIER VAQUER MARTIN
Parte Dispositiva:
DECLARACION DE CONCURSO Y CONCLUSION DE CONCURSO,EXTINCION Y CIERRE DE LA HOJA REGISTRAL
Fecha de Resolución:04/11/2019
Número Procedimiento Concursal:1879/2019
Datos Registrales:
Tomo:
38837
Libro:
0
Folio:
209
Hoja:
8-506629
Inscripción:
16
Fecha Inscripción15/01/2020
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 16 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 15 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
- Otras modificaciones estatutarias: 19.bis. Organización de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38837 , F 209, S 8, H M 506629, I/A 14 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 10.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 10.000,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 77, S 8, H M 506629, I/A 13 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
Capital Anterior: | 100.002,00 | Euros |
Disminución de capital | 100.002,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 77, S 8, H M 506629, I/A 13 (05/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-49-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28121 , F 77, S 8, H M 506629, I/A 12 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-28