INMARTEL 97 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Monturiol, 8
Municipio Santa Coloma de Gramenet
Provincia Barcelona
Razón Social INMARTEL 97 SL
CIF B61490751
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INMARTEL 97 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMARTEL 97 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lozano Solano Carlos | Liquidador | 12/01/2015 | 12/01/2015 |
Lozano Solano Carlos | Administrador Mancomunado | 17/05/2011 | 12/01/2015 |
Tebar Ruiz Herminio | Liquidador | 12/01/2015 | 12/01/2015 |
Tebar Ruiz Herminio | Administrador Mancomunado | 17/05/2011 | 12/01/2015 |
ACTOS BORME DE INMARTEL 97 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 12, S 8, H B 167982, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 12, S 8, H B 167982, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
Administrador Mancomunado
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 12, S 8, H B 167982, I/A 6 (12/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-183-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-119-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 12, S 8, H B 167982, I/A 5 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30192 , F 12, S 8, H B 167982, I/A 5 (17/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-101-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-08
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-72-08