INITIAL TECHNICAL FOODS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de los Deportes, 3
Código Postal 22520
Municipio Fraga
Provincia Huesca
Mapa Ver Mapa
Razón Social INITIAL TECHNICAL FOODS SL
CIF B22354047
Capital Social 388900.0 Euros
Actividad Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
Fecha de Constitución 08/02/2010
Página Web www.itf-nutrition.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ucar Angulo Mariano
Propietario INGASO FARM SLU
VINCULACIONES DE INITIAL TECHNICAL FOODS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INITIAL TECHNICAL FOODS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bosch Saltiveri Francisco Javier | Apoderado | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Fernandez-cano Diaz German | Apoderado | 21/03/2018 | 23/09/2019 |
Fernandez-cano Diaz German | Apoderado | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Fernandez-cano Diaz German | Apoderado Mancomunado | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Hermo Blanco Eduardo | Apoderado | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
INGASO FARM SLU | Socio Unico | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Lopez Casanueva Gonzalo | Consejero | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Quintanilla Guerra Francisco | Consejero | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Ruiz Unamunzaga Valentin | Secretario | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
Ruiz Unamunzaga Valentin | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/04/2017 | 23/09/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INITIAL TECHNICAL FOODS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 47, S 8, H HU 10425, I/A 13 D (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-22
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 47, S 8, H HU 10425, I/A 13 D (23/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 46, S 8, H HU 10425, I/A 13 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-22
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 46, S 8, H HU 10425, I/A 12 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 46, S 8, H HU 10425, I/A 11 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 45, S 8, H HU 10425, I/A 10 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 44, S 8, H HU 10425, I/A 9 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 640 , F 42, S 8, H HU 10425, I/A 8 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Consejo de administración. Modificación del artículo 8º de los estatutos sociales, relativo al régimen de administracion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 152, S 8, H HU 10425, I/A 7 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 152, S 8, H HU 10425, I/A 7 (27/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-22