INICOL ESPACIOS INDUSTRIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Constitucion, 28
Código Postal 03430
Municipio Onil
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social INICOL ESPACIOS INDUSTRIALES SL
CIF B53742409
Capital Social 62999.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/02/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INICOL ESPACIOS INDUSTRIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICOL ESPACIOS INDUSTRIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albero Mira Cesar | Administrador Unico | 02/01/2017 | 18/02/2022 |
Albero Mira Cesar | Liquidador | 18/02/2022 | 18/02/2022 |
Albero Mira Cesar | Socio Unico | 02/01/2017 | 23/01/2017 |
Albero Mira Cesar | Administrador Mancomunado | 02/01/2017 | |
Fernandez Del Olmo Ricardo | Administrador Mancomunado | 02/01/2017 | |
Pastor Berenguer Cesar Emilio | Administrador Mancomunado | 02/01/2017 | |
Pastor Berenguer Valeriano Isidro | Administrador Mancomunado | 02/01/2017 |
ACTOS BORME DE INICOL ESPACIOS INDUSTRIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-03
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-03
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 9 (18/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-40-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 8 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-03
- AVDA DE LA CONSTITUCION 28 1 (ONIL)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 7 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-7-03
Capital Anterior: | 251.996,00 | Euros |
Disminución de capital | 188.997,00 | Euros |
Capital Actual: | 62.999,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 38, S 8, H A 75264, I/A 6 (02/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-6-03