INICIATIVAS TURISTICAS Y DE OCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cristobal Colon, 23
Código Postal 21002
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social INICIATIVAS TURISTICAS Y DE OCIO SL
CIF B21451919
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 23/01/2008
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INICIATIVAS TURISTICAS Y DE OCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS TURISTICAS Y DE OCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arana Alvarez Francisco | Liquidador Unico | 31/08/2015 | 31/08/2015 |
Arana Alvarez Francisco | Administrador Unico | 12/08/2015 | 31/08/2015 |
Arana Alvarez Antonia | Administrador Unico | 23/11/2009 | 12/08/2015 |
Arana Alvarez Antonia | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 | |
Ruiz Rivero Luis Carlos | Administrador Mancomunado | 23/11/2009 |
ACTOS BORME DE INICIATIVAS TURISTICAS Y DE OCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 144, S 8, H H 16960, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-21
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 144, S 8, H H 16960, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-21
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 144, S 8, H H 16960, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-21
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 144, S 8, H H 16960, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 144, S 8, H H 16960, I/A 4 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-172-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 143, S 8, H H 16960, I/A 3 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 143, S 8, H H 16960, I/A 3 (12/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-21
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-195-21
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-14-21
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 870 , F 143, S 8, H H 16960,H , I/ 2 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-21