INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009 SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMI DE LA CEQUIA MAJOR, 4
Municipio Vila-seca
Provincia Tarragona
Razón Social INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009 SL
CIF B43984848
Capital Social 12000.0 Euros
Actividad Establecimientos de bebidas
Fecha de Constitución 26/05/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Salas Moreno Indaleci | Administrador Solidario | 20/03/2014 | 18/11/2015 |
Salas Moreno Indaleci | Liquidador | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Subirats Morante Javier | Administrador Solidario | 20/03/2014 | 18/11/2015 |
Subirats Morante Javier | Liquidador | 18/11/2015 | 18/11/2015 |
Salas Moreno Indaleci | Socio Unico | 02/12/2011 | 20/03/2014 |
Salas Moreno Indaleci | Administrador Unico | 02/12/2011 | 20/03/2014 |
Salas Graset Indalencio | Administrador Solidario | 19/06/2009 | 02/12/2011 |
Salas Graset Josefina | Administrador Solidario | 19/06/2009 | 02/12/2011 |
Bouwhuis Simone Maria Josefa | Administrador Solidario | 19/06/2009 | 14/01/2010 |
ACTOS BORME DE INICIATIVAS TURISTICAS LOTUS 2009 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 5 (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-226-43
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 55, S 8, H T 40302, I/A 4 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 54, S 8, H T 40302, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2494 , F 54, S 8, H T 40302, I/A 3 (02/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-43