INICIATIVAS MOVILEX SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Bori I Fontesta, 25
Código Postal 08021
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social INICIATIVAS MOVILEX SL
CIF B60943271
Actividad Otras actividades recreativas y de entretenimiento
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Ribas Llull Marta
VINCULACIONES DE INICIATIVAS MOVILEX SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS MOVILEX SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Garcia Ana Victoria | Apoderado Solidario | 28/08/2014 | 22/10/2020 |
Hernandez Montes Mariano | REP.ADM.CONC | 05/06/2019 | 22/10/2020 |
MM ABOGADOS PARTNERSHIP SLP | Administrador Concursal | 05/06/2019 | 22/10/2020 |
Ribas Llull Marta | Administrador Unico | 10/12/2013 | 22/10/2020 |
Veiga Chaos Jaime | Administrador Unico | 09/09/2013 | 10/12/2013 |
ACTOS BORME DE INICIATIVAS MOVILEX SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 147, S 8, H B 144516, I/A 17 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 391/2019, AUTO FIRME DE FECHA 07/07/2020, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 147, S 8, H B 144516, I/A 17 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 147, S 8, H B 144516, I/A 17 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 1 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 391/2019, AUTO FIRME DE FECHA 14/03/2019, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 146, S 8, H B 144516, I/A 16 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 146, S 8, H B 144516, I/A 16 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-110-08
- AMPLIAR A:LA PRESTACION DE SERVICIOS AUXILIARES NO BANCARIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA CON EXCEPCION EXPRESA DE SEGUROS Y FONDOS DE PENSIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 146, S 8, H B 144516, I/A 15 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-128-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 145, S 8, H B 144516, I/A 14 (28/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-170-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 145, S 8, H B 144516, I/A 13 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 145, S 8, H B 144516, I/A 13 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-08
- CL BORI I FONTESTA Num.25 P.BJ (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31906 , F 145, S 8, H B 144516, I/A 12 (09/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-176-08